序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-08 | 章程修正案备案 | 无 | 2022-09-05 章程修正案 |
2 | 2022-09-08 | 法定代表人变更 | 上野博史(UENO HIROSHI) | 大畑栄一(OHATA EIICHI) |
3 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案 | 无 | 无 |
4 | 2022-09-08 | 监事备案 | 甲斐秀道(KAI HIDEMICHI) | 甲斐秀道(KAI HIDEMICHI) |
5 | 2022-09-08 | 董事备案 | 高田大辅(TAKATA DAISUKE);上野芙佐子(UENO FUSAKO) | 高田大辅(TAKATA DAISUKE);三上智将(MIKAMI TOMOYUKI) |
6 | 2021-12-13 | 工商登记联络员备案 | 范向桦 | 周华 |
7 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 | 上野博史(UENO HIROSHI) | 上野博史(UENO HIROSHI) |
8 | 2020-06-15 | 注册资本(金)变更 | 66000.0000万日元 | 86000.0000万日元 |
9 | 2019-03-26 | 董事备案 | YAMAMOTO NAOKI(山本直树);YAMASAKI TETSUYA(山崎哲也) | 高田大辅(TAKATA DAISUKE);上野芙佐子(UENO FUSAKO) |
10 | 2017-08-25 | 章程修正案备案 | 2016-11-15章程备案 | 2017-08-10 章程修正案 |
小程序
公众号
APP