041139228043
0411-39228043
辽宁省大连经济技术开发区松岚街2号
041139228043
0411-39228043
辽宁省大连经济技术开发区松岚街2号
法定代表人 | 朱广欣 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 3037万美元 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1995-11-21 | 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 所属行业 | 通用设备 |
人员规模 | 20-99人 | 参保人数 | 3 | 统一社会信用代码 | 91210213604862664D |
纳税人识别号 | 91210213604862664D | 组织机构代码 | 60486266-4 | 工商注册号 | 210241400000603 |
营业期限 | 1995-11-21 至 2045-11-20 | 核准日期 | 2023-04-04 | 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
所属地区 | 辽宁省 | 曾用名 | 星玛电梯有限公司 | ||
注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区松岚街2号 | ||||
经营范围 | 电梯、立体停车设备、电动扶梯和人行步道的开发制造、销售(仅限自产产品)、安装、调试、保养、维修、改造、咨询服务,以及上述产品和同类商品的批发、零售(不设店铺)(涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品应按国家有关规定办理,涉及行政许可证的须凭许可证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李婷婷 | 董事 |
2 | 江明平 | 经理 |
3 | 江明平 | 董事长 |
4 | 翟少红 | 董事 |
5 | 徐彦平 | 董事 |
6 | 黄奇平 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1朱广欣董事;2陈志焕董事;3肖建斌董事;4范泰祖董事长;5丁一董事;6范泰祖总经理; | 1范泰祖总经理;2朱广欣董事;3陈志焕董事;4范泰祖董事长;5邵晓滨董事;6范珺董事; |
2 | 2018-01-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 秦学 | 范泰祖 |
3 | 2018-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王艳董事;2朱广欣董事;3陈志焕董事;4秦学董事长;5范泰祖董事; | 1朱广欣董事;2陈志焕董事;3肖建斌董事;4范泰祖董事长;5丁一董事;6范泰祖总经理; |
4 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田仲董事;2戈青云董事;3秦学董事长;4陈学军董事;5金度锡董事; | 1王艳董事;2朱广欣董事;3陈志焕董事;4秦学董事长;5范泰祖董事; |
5 | 2017-04-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2515.5 | 3037 |
6 | 2017-04-26 | 投资总额变更 | 6170 | 6691.5 |
7 | 2016-09-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 星玛电梯有限公司 | 星玛快速电梯有限公司 |
8 | 2015-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黎承先 | 秦学 |
9 | 2015-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.蔡洙英 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.肯尼思·劳埃德·穆勒 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.帕特里克·雅克·约瑟夫·布莱斯 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.范泰祖 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.黎承先 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 | 1.田仲 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.戈青云 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.陈学军 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.金度锡 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.秦学 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 |
10 | 2015-01-22 | 登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局经济技术开发区分局 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵立 | 1998-12-09 | 注销 | |
2 | 吴城安 | 1997-12-11 | 注销 | |
3 | 赵立 | 2005-08-16 | 注销 | |
4 | 吴城安 | 2009-02-20 | 注销 | |
5 | 周翔 | 2005-03-11 | 注销 | |
6 | 赵立 | 1998-05-06 | 注销 | |
7 | 吴城安 | 2004-04-14 | 注销 | |
8 | 吴城安 | 2005-10-17 | 注销 | |
9 | 赵立 | 2005-09-29 | 注销 | |
10 | 吴城安 | 2008-11-26 | 注销 |
小程序
公众号
APP