82036381
176******50
北京市大兴区黄村镇兴丰大街东侧黄村老街危改C区F座6层
82036381
176******50
北京市大兴区黄村镇兴丰大街东侧黄村老街危改C区F座6层
法定代表人 | 冯远征 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 10万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2010-06-09 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 文化/体育/娱乐 |
人员规模 | 20-99人 | 参保人数 | 0 | 统一社会信用代码 | 9111011555684564XB |
纳税人识别号 | 9111011555684564XB | 组织机构代码 | 55684564-X | 工商注册号 | 110115012951833 |
营业期限 | 2010-06-09 至 2025-06-08 | 核准日期 | 2020-08-11 | 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 |
所属地区 | 北京市 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市大兴区黄村镇兴丰大街东侧黄村老街危改C区F座6层 | ||||
经营范围 | 销售食品;组织体育活动;组织文化交流活动(不含演出);销售日用品、体育用品;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);承办展览展示;计算机、围棋、音乐、绘画、冰球技术培训(不得面向全国招生)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 张其兴 | 监事 |
2 | 冯远征 | 执行董事 |
3 | 冯远征 | 经理 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-11 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) |
2 | 2020-08-11 | 投资人 | 浩克体育投资管理(北京)有限公司,法人股东 | 冯远征,自然人股东 |
3 | 2020-06-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 冯飞*,张其兴 | 冯远征*,张其兴 |
4 | 2020-06-30 | 法定代表人 | 冯飞 | 冯远征 |
5 | 2016-07-26 | 经营范围 | 组织体育活动;组织文化交流活动(不含演出);销售日用品、体育用品;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);承办展览展示;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 | 组织体育活动;组织文化交流活动(不含演出);销售日用品、体育用品;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);承办展览展示;计算机、围棋、音乐、绘画、冰球技术培训(不得面向全国招生);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
6 | 2016-05-09 | 经营范围 | 组织体育活动;组织文化交流活动(不含演出);销售日用品、体育用品。 | 组织体育活动;组织文化交流活动(不含演出);销售日用品、体育用品;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;会议服务(不含食宿);承办展览展示;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
7 | 2014-08-14 | 法定代表人 | 梁济民 | 冯飞 |
8 | 2014-08-14 | 投资人 | 梁济民,自然人股东 | 浩克体育投资管理(北京)有限公司,法人股东 |
9 | 2014-08-14 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) |
10 | 2014-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 | 李娟,梁济民* | 冯飞*,张其兴 |
小程序
公众号
APP