136******51
jinhua.he@csst.com
武汉东湖开发区关山大道1号光谷.企业公馆D3栋1-4层1室
136******51
jinhua.he@csst.com
武汉东湖开发区关山大道1号光谷.企业公馆D3栋1-4层1室
法定代表人 | 高琼芳 | 登记状态 | 注销 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2001-01-16 | 企业类型 | 港澳台--有限责任公司 | 所属行业 | 电子商务 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 0 | 统一社会信用代码 | 91420100725767516H |
纳税人识别号 | 91420100725767516H | 组织机构代码 | 72576751-6 | 工商注册号 | 420100400005523 |
营业期限 | 2001-01-16 至 2021-01-15 | 核准日期 | 2019-06-03 | 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
所属地区 | 湖北省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 武汉东湖开发区关山大道1号光谷.企业公馆D3栋1-4层1室 | ||||
经营范围 | 计算机、电子产品等相关技术服务、研制、开发、生产、销售;电子产品系统集成;文化办公机械、计算机维修服务;物业管理及相关服务(不涉及保安服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 赵丹 | |
2 | 熊预国 | 董事 |
3 | 阮才忠 | 监事 |
4 | 高琼芳 | 总经理 |
5 | 涂国身 | 董事长 |
6 | 高琼芳 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田志勇 | 高琼芳 |
2 | 2017-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 涂国身(董事长)、熊预国(董事)、田志勇(董事兼总经理)、阮才忠(监事) | 涂国身(董事长)、熊预国(董事)、阮才忠(监事)、高琼芳(董事)、高琼芳(总经理) |
3 | 2015-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:*** 姓名:涂国身 职务:董事长;证件号码:*** 姓名:熊凌峰 职务:董事;证件号码:*** 姓名:严超 职务:监事;证件号码:*** 姓名:田志勇 职务:董事兼总经理; | 证件号码:*** 姓名:涂国身 职务:董事长;证件号码:*** 姓名:熊预国 职务:董事;证件号码:*** 姓名:田志勇 职务:董事兼总经理;证件号码:*** 姓名:阮才忠 职务:监事; |
4 | 2015-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:*** 姓名:涂国身 职务:董事长;证件号码:*** 姓名:熊凌峰 职务:董事;证件号码:*** 姓名:严超 职务:监事;证件号码:*** 姓名:陈勇 职务:董事;证件号码:*** 姓名:田志勇 职务:总经理(厂长); | 证件号码:*** 姓名:涂国身 职务:董事长;证件号码:*** 姓名:熊凌峰 职务:董事;证件号码:*** 姓名:严超 职务:监事;证件号码:*** 姓名:田志勇 职务:董事兼总经理; |
5 | 2014-10-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李虹辉 | 田志勇 |
6 | 2014-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 涂国身(董事长);熊凌峰(董事);严超(监事);陈勇(董事);李虹辉(总经理(厂长)); | 涂国身(董事长);熊凌峰(董事);严超(监事);陈勇(董事);田志勇(总经理(厂长)); |
7 | 2014-06-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机、电子产品等相关技术服务、研制、开发、生产、销售;电子产品系统集成;文化办公机械、计算机维修服务。 | 计算机、电子产品等相关技术服务、研制、开发、生产、销售;电子产品系统集成;文化办公机械、计算机维修服务;物业管理及相关服务(不涉及保安服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
小程序
公众号
APP