曲靖市 · 日化 · 100-499人 · 成立21年 · 近3个月无招聘
公司全称
云南博浩生物科技集团股份有限公司
上下班时间
-
联系方式
0874-3561499
2920735543@qq.com
地址
云南省曲靖市沾益区龙华大道93号
简介
-
0874-3561499
2920735543@qq.com
云南省曲靖市沾益区龙华大道93号
法定代表人 | 张建生 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 5810.52万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2003-12-19 | 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 日化 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 189 | 统一社会信用代码 | 91530300757159910L |
纳税人识别号 | 91530300757159910L | 组织机构代码 | 75715991-0 | 工商注册号 | 530328100000632 |
营业期限 | 2003-12-19 至 2098-12-19 | 核准日期 | 2024-06-13 | 登记机关 | 曲靖市市场监督管理局 |
所属地区 | 云南省 | 曾用名 | 曲靖博浩生物科技股份有限公司 | ||
注册地址 | 云南省曲靖市沾益区龙华大道93号 | ||||
经营范围 | 万寿菊种植、收购、加工、销售;种籽、化肥、饲料、农药(不含危险品)销售;五金配件销售;农副产品、食品和食品添加剂、饲料添加剂、植物提取物(不含大麻等依法需经批准的项目)的研究、开发、生产、加工、销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);工业大麻种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 敬辉 | 董事 |
2 | 姜晶晶 | 董事 |
3 | 李云满 | 董事 |
4 | 黄磊 | 总经理 |
5 | 喻强 | 董事 |
6 | 张艺萍 | 董事 |
7 | 李红琨 | 董事 |
8 | 关正志 | 董事 |
9 | 郭昕 | 董事长 |
10 | 柏老六 | 副董事长 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马宏生 | 100% | 500万人民币 | 2011-05-12 | 存续 | |
2 | 杨见红 | 100% | 600万人民币 | 2013-07-17 | 存续 | |
3 | 柏老六 | 100% | 2000万人民币 | 2011-12-12 | 存续 | |
4 | 王林平 | 100% | 1000万人民币 | 2013-03-07 | 存续 | |
5 | 柏谷昌 | 100% | 900万元 | 2022-05-13 | 存续 | |
6 | 何建敏 | 100% | 1000万人民币 | 2012-03-06 | 存续 | |
7 | 包丽艳 | 100% | 2000万 | 2011-03-10 | 存续 | |
8 | 秦文贤 | 100% | 1000万人民币 | 2011-06-30 | 存续 | |
9 | 冯家生 | 100% | 100万人民币 | 2020-01-14 | 存续 | |
10 | 田正全 | 100% | 1000万人民币 | 2008-03-03 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜志刚 李红丽 王晓云 吕恒 柏老六 | 柏老六 刘英 姜志刚 李红丽 吕恒 |
2 | 2021-02-24 | 联络员备案 | 马玉 *** 备案手机:*** | 马玉 *** 备案手机:*** (网上办理) |
3 | 2021-02-24 | 联络员备案 | 杨志坚 *** 备案手机:*** | 马玉 *** 备案手机:*** (网上办理) |
4 | 2020-07-30 | 经营范围变更 | 万寿菊种植、收购、加工、销售;饲料销售;万寿菊种子、化肥、农药销售;农产品研究开发、深加工(粮食除外)以及货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 万寿菊种植、收购、加工、销售;种籽、化肥、饲料、农药(不含危险品)销售;五金配件销售;农副产品、食品和食品添加剂、饲料添加剂、植物提取物(不含大麻等依法需经批准的项目)的研究、开发、生产、加工、销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);工业大麻种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2020-07-30 | 章程备案 | 无 | 2020-06-15 |
6 | 2020-07-30 | 联络员备案 | 杨志坚 *** 备案手机:*** | 马玉 *** 备案手机:*** (网上办理) |
7 | 2019-11-05 | 章程备案 | 无 | 2019-09-23 |
8 | 2018-06-04 | 法定代表人变更 | 张泽顺 | 吕恒 |
9 | 2018-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张泽顺 王晓云 姜志刚 柏老六 李红丽 | 柏老六 姜志刚 李红丽 吕恒 王晓云 |
10 | 2017-08-30 | 章程备案 | 无 | 2017-07-29; 2017-07-29 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 王林辉 | 2008-04-02 | 存续 | |
2 | 王林辉 | 2005-06-02 | 注销 | |
3 | 柏老六 | 2005-07-05 | 注销 |
小程序
公众号
APP