2201068
592
厦门市思明区南投路1号1401-G单元
2201068
592
厦门市思明区南投路1号1401-G单元
法定代表人 | 高文川 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 25000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2009-07-09 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 贸易/进出口 |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 统一社会信用代码 | 91350200685278207G |
纳税人识别号 | 91350200685278207G | 组织机构代码 | 68527820-7 | 工商注册号 | 350200400033557 |
营业期限 | 2009-07-09 至 2029-07-08 | 核准日期 | 2021-01-29 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
所属地区 | 福建省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 厦门市思明区南投路1号1401-G单元 | ||||
经营范围 | 从事沥青系列产品的研发、生产加工(限筹备)、仓储(限筹备)、物流及进出口、批发;润滑油的进口、批发;沥青混凝土的批发(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 周金枝 | 董事 |
2 | 高树丰 | 监事 |
3 | 张伟立 | 董事 |
4 | 邱建林 | 董事 |
5 | 苏航 | 董事 |
6 | 高文川 | 董事长 |
7 | 周金枝 | 总经理 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王汤池 | 100% | 500万人民币 | 2010-05-26 | 存续 | |
2 | 周金枝 | 100% | 3000万 | 2003-10-30 | 存续 | |
3 | 翁忠锦 | 100% | 3000万人民币 | 2002-02-06 | 在营 | |
4 | 王保东 | 100% | 500万人民币 | 2011-03-15 | 存续 | |
5 | 苏航 | 100% | 3000万人民币 | 2003-08-25 | 存续 | |
6 | 刘晓东 | 100% | 600万人民币 | 2010-05-21 | 注销 | |
7 | 姚郑鑫 | 94% | 1222万人民币 | 2004-10-18 | 存续 | |
8 | 黄晓锋 | 86.5169% | 770万人民币 | 2002-01-23 | 存续 | |
9 | 宁夏华特沥青有限公司 | 蒙勃 | 85% | 1700万 | 2014-07-08 | 存续 |
10 | 邵巧松 | 83% | 415万人民币 | 2010-01-18 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-29 | - | 企业基本信息:住所产权:无偿使用,住所:厦门市思明区观音山运营中心A1地块3号楼32层3201-3204单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:2201068 | 企业基本信息:住所产权:无偿使用,住所:厦门市思明区南投路1号1401-G单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:2201068. |
2 | 2021-01-29 | - | 经营场所信息:<font color='red'>【删除】备案日期:20090709,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,null:,null:,null:,经营场所产权:无偿使用,经营场所所在路:观音山运营中心,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区观音山运营中心A1地块3号楼32层3201-3204单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:2201068许可信息:...查看更多 | 经营场所信息:<font color='blue'>【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:3502030000,null:,null:,null:,经营场所产权:无偿使用,经营场所所在路:南投路1号1401-G单元,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区南投路1号1401-G单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:2201068许可信息:...查看更多 |
3 | 2021-01-06 | - | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资比例:100.0,认缴出资额:25000.0公司基本信息(补充):出资说明:. | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资比例:100.0,认缴出资额:25000.0公司基本信息(补充):出资说明:. |
4 | 2021-01-06 | - | 企业基本信息:投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门华特集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:350200100001745,认缴出资额:25000.0,实缴出资额:25000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20121030,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:...查看更多 | 企业基本信息:投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门华特集团股份有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***891491,认缴出资额:25000.0,实缴出资额:25000.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20121030,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:....查看更多 |
5 | 2020-04-09 | - | 企业基本信息:主要人员信息:<font color='red'>【删除】姓名:李寿全,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:主要人员信息:<font color='blue'>【新增】姓名:张伟立,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
6 | 2019-12-20 | - | 企业基本信息:主要人员信息:<font color='red'>【删除】姓名:刘晓东,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='red'>【删除】姓名:周运生,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='red'>【删除】姓名:杨跃辉,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='red'>【删除】姓名:高文川,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:20150909,民族:汉族,任职截止日期:20180908,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国...查看更多 | 企业基本信息:主要人员信息:<font color='blue'>【新增】姓名:高树丰,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='blue'>【新增】姓名:周金枝,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='blue'>【新增】姓名:苏航,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='blue'>【新增】姓名:周金枝,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国....查看更多 |
7 | 2019-04-23 | - | 企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门华特集团有限公司,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. |
8 | 2018-09-28 | - | 主要人员信息:<font color='red'>【删除】姓名:龚启俭,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门华特集团有限公司,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:<font color='blue'>【新增】姓名:刘晓东,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. |
9 | 2015-11-12 | - | 主要人员信息:<font color='red'>【删除】姓名:陈晋,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:厦门华特集团有限公司,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国<font color='red'>【删除】姓名:KANG SANGHOON,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:外方股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:韩国<font color='red'>【删除】姓名:张硕元,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:SK ENERGY ROAD INVESTMENT (HK) CO.,LIMITED,公务员标志:,变更标志:,国籍:韩国....查看更多 | 主要人员信息:<font color='blue'>【新增】姓名:邱建林,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='blue'>【新增】姓名:周运生,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国<font color='blue'>【新增】姓名:李寿全,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国....查看更多 |
10 | 2015-11-12 | - | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. |
小程序
公众号
APP