159******18
0573-83696809
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道新农路933号
159******18
0573-83696809
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道新农路933号
法定代表人 | 周自明 | 登记状态 | 注销 | 注册资本 | 3988.4万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2011-10-31 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 建材 |
人员规模 | - | 参保人数 | 22 | 统一社会信用代码 | 913304005850397781 |
纳税人识别号 | 913304005850397781 | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | 330421000079151 |
营业期限 | 2011-10-31 至 9999-09-09 | 核准日期 | 2021-12-28 | 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 |
所属地区 | 浙江省 | 曾用名 | 浙江瑞翌新材料科技有限公司 | ||
注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道新农路933号 | ||||
经营范围 | 新材料的研发;金刚石切割线制品、切割材料,金刚线冷却液及切削液,金刚线脱胶剂(不含危险化学品及易制毒化学品)的研发生产销售及相关的技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 孙丽红 | 董事 |
2 | 赵涛 | 监事 |
3 | 杨长剑 | 董事 |
4 | 刘伟 | 总经理 |
5 | 周自明 | 董事长 |
6 | 刘伟 | 董事 |
7 | 万容兵 | 监事 |
8 | 王琴芳 | 董事 |
9 | 张启东 | 监事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-26 | 清算组成员备案 | - | 清算组成员: 王莹、刘伟、周品文、吴钺春秋、黄蓉; 清算组负责人: 周品文; 地址: 浙江省嘉兴市秀洲区塘汇街道金家浜街***号; 联系方式: *********** |
2 | 2021-01-14 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 嘉兴顺联橡塑机械有限公司; 出资额: ****.***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无锡九鹏投资有限公司; 出资额: ***.***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 北京晋丰投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 刘伟; 出资额: ***.***万; 百分比: **.****%;...查看更多 | 企业名称: 浙江顺联环保科技有限公司; 出资额: ****.***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无锡九鹏投资有限公司; 出资额: ***.***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 北京晋丰投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 刘伟; 出资额: ***.***万; 百分比: **.****%;...查看更多 |
3 | 2021-01-14 | 章程备案 | - | 制定新章程 |
4 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周自明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 杨长剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周自明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 杨长剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王琴芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 |
5 | 2020-11-09 | 章程修正案备案 | 修改第三章第十七条,原股东北京晋丰投资有限公司将持有的19.5567%的股份转让给宁晋县晶源新能源投资有限公司 | 修正第三章第十七条,原股东保利协鑫(苏州)新能源有限公司将持有的22.1642%的股份转让给苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司 |
6 | 2020-07-07 | 章程修正案备案 | 修改第一章第五条 | 修改第三章第十七条,原股东北京晋丰投资有限公司将持有的19.5567%的股份转让给宁晋县晶源新能源投资有限公司 |
7 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 | 周品文 | 周自明 |
8 | 2020-01-06 | 住所变更 | 嘉兴市秀洲区桃园路***号*号厂房 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道新农路***号 |
9 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周品文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 杨长剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周自明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 杨长剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 |
10 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周品文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 徐玉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 胡桂兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 苏晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 费菲菲; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事...查看更多 | 姓名: 万容兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 刘伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 刘建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周品文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 孙丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张启东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 杨长剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事...查看更多 |
小程序
公众号
APP