0451-53119224
0451-53119510
哈尔滨市双城区友谊路
0451-53119224
0451-53119510
哈尔滨市双城区友谊路
法定代表人 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 43500万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1987-03-17 | 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 餐饮 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 663 | 统一社会信用代码 | 91230100606410215R |
纳税人识别号 | 91230100606410215R | 组织机构代码 | 60641021-5 | 工商注册号 | 230100400000031 |
营业期限 | 1987-03-17 至 2037-03-16 | 核准日期 | 2022-11-29 | 登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局 |
所属地区 | 黑龙江省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 哈尔滨市双城区友谊路 | ||||
经营范围 | 许可项目:婴幼儿配方食品生产;乳制品生产;食品生产;食品销售;保健食品生产;牲畜饲养;生鲜乳收购;饲料生产;检验检测服务。一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;谷物种植;谷物销售;农副产品销售。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦 | 董事长 |
2 | ANTONIO PROCHILO | 总经理 |
3 | 高广贤 | 董事 |
4 | 王雷 | 董事 |
5 | 卞革 | 董事 |
6 | 虞湛 | 董事 |
7 | 方军涛 | 监事 |
8 | 宋淼 | 财务负责人 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦、卞革、王雷、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛、方军涛 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦、刘晓辉、王雷、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛、方军涛 |
2 | 2023-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦、卞革、裘晔、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛、方军涛 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦、卞革、王雷、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛、方军涛 |
3 | 2023-09-22 | 联络员备案变更 | 周洪霞 | 李瑞杰 |
4 | 2023-09-22 | 财务负责人变更 | 无 | 宋淼 |
5 | 2022-11-29 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
6 | 2022-11-29 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 生产、包装和销售婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)、婴幼儿及其他配方谷粉(婴幼儿配方谷粉)、乳制品乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉)、其他乳制品(奶油)、饮料(固体饮料类)、方便食品(其他方便食品)、粉剂类保健食品、其他食品(软冰淇淋预拌粉)。日用品和生产所需材料的批发、进出口;提供技术服务、会议服务。自有房产出租,生产设备、检验检测设备出租。农业及畜牧业技术培训、技术咨询和技术服务;批发饲料。奶牛养殖场、鲜奶收购站(以上限分支机构经营)。农作物种植和销售;农副产品销售;纪念品销售;食品经营。(外商投资准入特别管理措施除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...查看更多 | 许可项目:婴幼儿配方食品生产;乳制品生产;食品生产;食品销售;保健食品生产;牲畜饲养;生鲜乳收购;饲料生产;检验检测服务。一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;谷物种植;谷物销售;农副产品销售。...查看更多 |
7 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 杨栩湘(YEOH SHE SHIANG)、卞革、勇德伦、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛 | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦、卞革、裘晔、高广贤、Antonio Prochilo、虞湛、方军涛 |
8 | 2022-07-29 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
9 | 2022-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 杨栩湘(YEOH SHE SHIANG) | (DANIEL GILBERT AELLEN)勇德伦 |
10 | 2022-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 吉安龙(Angelo Giardini) | 杨栩湘(YEOH SHE SHIANG) |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO PROCHILO | 2012-07-12 | 存续 |
小程序
公众号
APP