010-53656288
angie.zhang@cavaville.com
北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3816
010-53656288
angie.zhang@cavaville.com
北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3816
法定代表人 | 江胜宗(SHENG ZONG JIANG) | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 2150万人民币元 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2009-05-08 | 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 其他新能源 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 5 | 统一社会信用代码 | 911101086876019607 |
纳税人识别号 | 911101086876019607 | 组织机构代码 | 68760196-0 | 工商注册号 | 110000450098891 |
营业期限 | 2009-05-08 至 2029-05-07 | 核准日期 | 2023-02-13 | 登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 |
所属地区 | 北京市 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3816 | ||||
经营范围 | 石油特殊工艺井的技术开发;技术咨询;石油与天然气技术开发;煤层气、页岩气、油砂矿、地热、钻井工程技术、地质勘探技术、固体废弃物防治技术、土壤修复技术、环境污染治理及监测技术服务;钻采设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、建材、工具及仪器的批发;佣金代理(拍卖除外);机械设备租赁(不含汽车租赁);货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 查知能 | 董事 |
2 | 江胜宗(SHENG ZONG JIANG) | 总经理 |
3 | 江胜宗(SHENG ZONG JIANG) | 董事长 |
4 | 张英俏 | 监事 |
5 | 姚剑明 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHENG ZONG JIANG | 100% | 500万人民币 | 2014-04-08 | 注销 | |
2 | 易灿 | 100% | 120万人民币 | 2011-12-31 | 注销 | |
3 | 严运康 | 90% | 1080万人民币 | 2012-09-04 | 存续 | |
4 | 江胜宗 | 44.5% | 445万人民币 | 2018-04-25 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-13 | 住所 | 北京市海淀区白家疃尚水园1号楼7层711 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3816 |
2 | 2022-01-21 | 住所 | 北京市海淀区北四环西路68号1幢11层1116-4 | 北京市海淀区白家疃尚水园1号楼7层711 |
3 | 2018-02-27 | 住所 | 北京市海淀区信息路甲28号6层C座06A | 北京市海淀区北四环西路68号1幢11层1116-4 |
4 | 2017-01-19 | 经营范围 | 石油特殊工艺井的技术开发;技术咨询;石油与天然气技术开发;煤层气、页岩气、油砂矿、地热、钻井工程技术、地质勘探技术、固体废弃物防治技术、土壤修复技术、环境污染治理及监测技术服务;钻采设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、建材、工具及仪器的批发;佣金代理(拍卖除外);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)...查看更多 | 石油特殊工艺井的技术开发;技术咨询;石油与天然气技术开发;煤层气、页岩气、油砂矿、地热、钻井工程技术、地质勘探技术、固体废弃物防治技术、土壤修复技术、环境污染治理及监测技术服务;钻采设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、建材、工具及仪器的批发;佣金代理(拍卖除外);机械设备租赁(不含汽车租赁);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)...查看更多 |
5 | 2016-10-20 | 注册资本 | 907.96万人民币元 | 2150万人民币元 |
6 | 2016-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 查知能,江胜宗(SHENG ZONG JIANG)*,姚剑明,易灿,张龙,张英俏 | 查知能,江胜宗(SHENG ZONG JIANG)*,姚剑明,张英俏 |
7 | 2015-12-17 | 住所 | 北京市海淀区厢黄旗1号楼1层D09 | 北京市海淀区信息路甲28号6层C座06A |
8 | 2015-08-05 | 登记管辖变更 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
9 | 2015-08-05 | 住所 | 北京市朝阳区静安里26号通成达大厦5层502室 | 北京市海淀区厢黄旗1号楼1层D09 |
10 | 2015-05-07 | 董事(理事)、经理、监事 | 查知能,江胜宗(SHENG ZONG JIANG)*,易灿,张英俏 | 查知能,江胜宗(SHENG ZONG JIANG)*,姚剑明,易灿,张龙,张英俏 |
小程序
公众号
APP