北京市 · 学术/科研 · 100-499人 · 成立11年 · 近3个月无招聘
公司全称
国机集团科学技术研究院有限公司
上下班时间
-
联系方式
01082606735
010-82606735
...更多
地址
北京市海淀区丹棱街3号
简介
-
01082606735
010-82606735
北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人 | 章晓斌 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 62754万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2013-04-11 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 学术/科研 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 50 | 统一社会信用代码 | 91110000717835806B |
纳税人识别号 | 91110000717835806B | 组织机构代码 | 71783580-6 | 工商注册号 | 100000000044614 |
营业期限 | 2013-04-11 至 - | 核准日期 | 2023-04-03 | 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
所属地区 | 北京市 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 | ||||
经营范围 | 通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、金属工具、金属表面处理及热加工、机械材料、仪器仪表、自动化与智能化、废弃物资利用装备的技术研究、开发与制造;新能源技术及装备的研究、开发与制造;工程和技术研究;科技交流和推广服务;计算机应用软件开发与销售;成套设备工程设计、承包、施工;技术咨询与调查;房屋出租及物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 孙坚青 | 财务负责人 |
2 | 陈锋 | 董事 |
3 | 周亚民 | 监事 |
4 | 江慧丰 | 经理 |
5 | 江慧丰 | 董事 |
6 | 赵兵 | 董事 |
7 | 章晓斌 | 董事长 |
8 | 马坚 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰艳春 | 100% | 10000万人民币 | 2000-03-30 | 存续 | |
2 | 于国辉 | 100% | 906万人民币 | 2000-06-23 | 存续 | |
3 | 张波 | 100% | 1000万 | 2017-12-29 | 在营 | |
4 | 刘克格 | 100% | 1000万人民币 | 2010-04-27 | 存续 | |
5 | 孙足来 | 100% | 3751.59万人民币 | 2000-05-18 | 存续 | |
6 | 金丹 | 100% | 2000万元 | 1998-10-14 | 存续 | |
7 | 江慧丰 | 79.1314% | 27756.7万 | 1991-06-27 | 存续 | |
8 | 徐斌 | 30% | 450万人民币 | 2019-04-26 | 存续 | |
9 | 孙克 | 8% | 400万人民币 | 2020-09-04 | 存续 | |
10 | 纪学成 | 3.21% | 3500万人民币 | 2015-12-16 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 江慧丰,马坚,王玉琦,章晓斌*,赵兵,周亚民 | 陈锋,江慧丰,马坚,孙坚青,章晓斌*,赵兵,周亚民 |
2 | 2022-10-13 | 注册资本 | 49754万 | 62754万 |
3 | 2022-10-13 | 董事(理事)、经理、监事 | 江慧丰,马坚,王玉琦,杨方飞,章晓斌*,赵兵,周亚民 | 江慧丰,马坚,王玉琦,章晓斌*,赵兵,周亚民 |
4 | 2022-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 | 马坚,宋志明,王玉琦,杨方飞,章晓斌*,赵兵 | 江慧丰,马坚,王玉琦,杨方飞,章晓斌*,赵兵,周亚民 |
5 | 2021-12-30 | 法定代表人 | 刘庆宾 | 章晓斌 |
6 | 2021-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 黎晓煜,刘庆宾*,马坚,王玉琦,杨方飞,赵兵 | 马坚,宋志明,王玉琦,杨方飞,章晓斌*,赵兵 |
7 | 2021-12-30 | 注册资本 | 39754万 | 49754万 |
8 | 2021-01-19 | 注册资本 | 32754万 | 39754万 |
9 | 2019-12-26 | 法定代表人 | 陈学东 | 刘庆宾 |
10 | 2019-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈学东*,黎晓煜 | 黎晓煜,刘庆宾*,马坚,王玉琦,杨方飞,赵兵 |
小程序
公众号
APP