87237428
1084557785@qq.com
广州市天河区东莞庄路110号大院自编65栋2楼207室、209-1室(仅限办公)(不可作厂房使用)
87237428
1084557785@qq.com
广州市天河区东莞庄路110号大院自编65栋2楼207室、209-1室(仅限办公)(不可作厂房使用)
法定代表人 | 郑建福 | 登记状态 | 注销 | 注册资本 | 500万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2011-07-14 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 仪器仪表/工业自动化 |
人员规模 | 20-99人 | 参保人数 | 3 | 统一社会信用代码 | 914401015780421351 |
纳税人识别号 | 914401015780421351 | 组织机构代码 | 57804213-5 | 工商注册号 | 440106000474376 |
营业期限 | 2011-07-14 至 - | 核准日期 | 2021-05-12 | 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
所属地区 | 广东省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 广州市天河区东莞庄路110号大院自编65栋2楼207室、209-1室(仅限办公)(不可作厂房使用) | ||||
经营范围 | 工业自动控制系统装置制造;试验机制造;电子测量仪器制造;制冷、空调设备制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;实验分析仪器制造;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子产品检测;机电设备安装工程专业承包;机械工程设计服务;电子工程设计服务;电子产品设计服务;计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;新材料技术开发服务;机械技术开发服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 王东伟 | 监事 |
2 | 郑建福 | 董事兼总经理 |
3 | 母春民 | 董事长 |
4 | 张怡强 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-06 | 住所(经营场所)变更 | 广州市天河区广汕二路602号之二首层东 | 广州市天河区东莞庄路110号大院自编65栋2楼207室、209-1室(仅限办公)(不可作厂房使用) |
2 | 2018-01-23 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 遗失补领 |
3 | 2018-01-23 | 换照 | 换照(变更前) | 换照 |
4 | 2018-01-23 | 财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 岑春华 |
5 | 2014-12-02 | 具体经营项目申报 | 环境模拟试验设备及仪器设备的设计、生产、销售、技术服务(国家法律法规规定禁止经营和需取得前置审批项目除外)。 | 工业自动控制系统装置制造;试验机制造;电子测量仪器制造;制冷、空调设备制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;实验分析仪器制造;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电子产品检测;机电设备安装工程专业承包;机械工程设计服务;电子工程设计服务;电子产品设计服务;计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;新材料技术开发服务;机械技术开发服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);...查看更多 |
6 | 2014-12-02 | 法定代表人变更 | 谢少锋 | 郑建福 |
7 | 2014-12-02 | 监事备案 | 陈立辉,董事,选举, ;陈新苹,董事,选举, ;高裕跃,董事,选举, ;李敏,董事,选举, ;罗军,监事,选举, ;王实,董事,选举, ;谢少锋,董事长,选举,是;易国承,监事,选举, ;张跃平,董事兼经理,选举, ; | 母春民,董事长,选举, ;王东伟,监事,选举, ;张怡强,董事,选举, ;郑建福,董事兼经理,选举, ; |
8 | 2014-12-02 | 组织机构备案 | 陈立辉,董事,选举, ;陈新苹,董事,选举, ;高裕跃,董事,选举, ;李敏,董事,选举, ;罗军,监事,选举, ;王实,董事,选举, ;谢少锋,董事长,选举,是;易国承,监事,选举, ;张跃平,董事兼经理,选举, ; | 母春民,董事长,选举, ;王东伟,监事,选举, ;张怡强,董事,选举, ;郑建福,董事兼经理,选举,是; |
9 | 2014-12-02 | 经理备案 | 陈立辉,董事,选举, ;陈新苹,董事,选举, ;高裕跃,董事,选举, ;李敏,董事,选举, ;罗军,监事,选举, ;王实,董事,选举, ;谢少锋,董事长,选举,是;易国承,监事,选举, ;张跃平,董事兼经理,选举, ; | 母春民,董事长,选举, ;王东伟,监事,选举, ;张怡强,董事,选举, ;郑建福,董事兼经理,选举, ; |
10 | 2014-12-02 | 董事备案 | 陈立辉,董事,选举, ;陈新苹,董事,选举, ;高裕跃,董事,选举, ;李敏,董事,选举, ;罗军,监事,选举, ;王实,董事,选举, ;谢少锋,董事长,选举,是;易国承,监事,选举, ;张跃平,董事兼经理,选举, ; | 母春民,董事长,选举, ;王东伟,监事,选举, ;张怡强,董事,选举, ;郑建福,董事兼经理,选举,是; |
小程序
公众号
APP