上午09:00-下午05:30
不加班
010-84927533
yangyang_830429@126.com
北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505号
上午09:00-下午05:30
不加班
010-84927533
yangyang_830429@126.com
北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505号
法定代表人 | 赵伟 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 1050万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2005-01-27 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 咨询 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 182 | 统一社会信用代码 | 91110108771990575B |
纳税人识别号 | 91110108771990575B | 组织机构代码 | 77199057-5 | 工商注册号 | 110108007946198 |
营业期限 | 2005-01-27 至 - | 核准日期 | 2020-07-29 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
所属地区 | 北京市 | 曾用名 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 中大信开元工程管理咨询有限公司 | ||
注册地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505号 | ||||
经营范围 | 工程造价咨询;工程招标代理;建设工程项目管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 汪建华 | 董事 |
2 | 赵伟 | 经理 |
3 | 彭艺晖 | 董事 |
4 | 徐岩 | 监事 |
5 | 赵伟 | 董事长 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京艾丝路建咨科技有限责任公司 | 潘红云 | 5.5556% | 50万人民币 | 2018-11-08 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-29 | 投资人 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,汪建华,自然人股东,徐岩,自然人股东,赵伟,自然人股东 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,汪建华,自然人股东,徐岩,自然人股东,赵伟,自然人股东,朱兵,自然人股东 |
2 | 2020-07-29 | 注册资本 | 1000万 | 1050万 |
3 | 2020-07-06 | 企业名称 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 |
4 | 2017-12-15 | 注册资本 | 5008万 | 1000万 |
5 | 2017-11-16 | 投资人 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,潘敏,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,谭尊友,自然人股东,汪建华,自然人股东,辛玉川,自然人股东,徐岩,自然人股东,余睿,自然人股东,赵伟,自然人股东 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,汪建华,自然人股东,徐岩,自然人股东,赵伟,自然人股东 |
6 | 2017-11-16 | 企业名称 | 中大信开元工程管理咨询有限公司 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 |
7 | 2017-11-16 | 董事(理事)、经理、监事 | 骆旗阳,骆通,潘敏,彭艺晖,谭尊友,汪建华,辛玉川,徐岩,余睿,赵伟* | 彭艺晖,汪建华,徐岩,赵伟* |
8 | 2017-08-25 | 营业期限 | - | - |
9 | 2017-08-25 | 投资人 | 匡本胜,自然人股东,刘红娟,自然人股东,骆通,自然人股东,梅引建,自然人股东,汪建华,自然人股东,徐岩,自然人股东,赵伟,自然人股东 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,潘敏,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,谭尊友,自然人股东,汪建华,自然人股东,辛玉川,自然人股东,徐岩,自然人股东,余睿,自然人股东,赵伟,自然人股东 |
10 | 2017-08-25 | 股东改变姓名或名称 | 匡本胜,自然人股东,刘红娟,自然人股东,骆通,自然人股东,梅引建,自然人股东,汪建华,自然人股东,徐岩,自然人股东,赵伟,自然人股东 | 蒋存兵,自然人股东,梅颖建,自然人股东,潘敏,自然人股东,彭艺晖,自然人股东,谭尊友,自然人股东,汪建华,自然人股东,辛玉川,自然人股东,徐岩,自然人股东,余睿,自然人股东,赵伟,自然人股东 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅颖建 | 2006-03-06 | 存续 | |
2 | 汪建华 | 2017-01-05 | 存续 | |
3 | 梅颖建 | 2017-04-06 | 存续 | |
4 | 陈茜 | 2016-08-25 | 存续 | |
5 | 梅颖建 | 2017-03-10 | 存续 | |
6 | 匡本胜 | 2011-08-04 | 存续 | |
7 | 马向辉 | 2017-06-29 | 存续 | |
8 | - | - | - | |
9 | 李鑫 | 2014-04-03 | 存续 | |
10 | 骆通 | 2019-03-26 | 存续 |
小程序
公众号
APP