上下班时间
-
联系方式
0513-88779478
152******19
...更多
地址
海安县城东镇葛家桥村8组
简介
南通三盛鑫生物科技股份有限公司成立于2011-05-06, 注册地址位于海安县城东镇葛家桥村8组, CEO为林明, 经营范围为食用菌栽培技术研发;食用菌及菌种、蔬果培育、种植、销售;食用农产品收购、销售;水产品、牲畜养殖、销售;有机肥生产、销售;生物技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理上述商品及技术的进出口业务。.
...更多
0513-88779478
152******19
海安县城东镇葛家桥村8组
法定代表人 | 陈学柱 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2011-05-06 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 日化 |
人员规模 | - | 参保人数 | 7 | 统一社会信用代码 | 91320600573811134H |
纳税人识别号 | 91320600573811134H | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | 320621000233764 |
营业期限 | 2011-05-06 至 - | 核准日期 | 2020-12-11 | 登记机关 | 南通市行政审批局 |
所属地区 | 江苏省 | 曾用名 | 南通三盛鑫生物科技有限公司 | ||
注册地址 | 海安县城东镇葛家桥村8组 | ||||
经营范围 | 食用菌栽培技术研发;食用菌及菌种、蔬果培育、种植、销售;食用农产品收购、销售;水产品、牲畜养殖、销售;有机肥生产、销售;生物技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 林明 | 总经理 |
2 | 陈学柱 | 董事长 |
3 | 林忠 | 监事 |
4 | 华增钗 | 董事 |
5 | 陈福铭 | 监事 |
6 | 陈国富 | 监事 |
7 | 鄢清武 | 董事 |
8 | 林秋龙 | 董事 |
9 | 林明 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林秋龙 | 5% | 25万人民币 | 2011-01-21 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食用菌栽培技术研发;食用菌种植、销售;有机肥生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 食用菌栽培技术研发;食用菌及菌种、蔬果培育、种植、销售;食用农产品收购、销售;水产品、牲畜养殖、销售;有机肥生产、销售;生物技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 2015-09-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2041-05-05 | - |
3 | 2015-09-11 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 南通三盛鑫生物科技有限公司 | 南通三盛鑫生物科技股份有限公司 |
4 | 2015-09-11 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
5 | 2015-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 华国林,林明,陈学柱 | 华国林,林明,陈学柱,南通柱明投资中心(有限合伙),林秋龙,鄢清武,陈学贤,张丽平,鄢清文,王凤仙,张丽祯,韩雯 |
6 | 2015-06-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000.000000 | 6000.000000 |
7 | 2014-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 林明 | 陈学柱 |
小程序
公众号
APP