0451-82267301
ropv066@ropv.com.cn
哈尔滨市南岗区红旗大街180号
0451-82267301
ropv066@ropv.com.cn
哈尔滨市南岗区红旗大街180号
法定代表人 | 安静波 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1999-12-21 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 贸易/进出口 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 26 | 统一社会信用代码 | 91230199718443652F |
纳税人识别号 | 91230199718443652F | 组织机构代码 | 71844365-2 | 工商注册号 | 230199100013739 |
营业期限 | 1999-12-21 至 - | 核准日期 | 2022-07-22 | 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 |
所属地区 | 黑龙江省 | 曾用名 | 哈尔滨乐普实业发展中心 | ||
注册地址 | 哈尔滨市南岗区红旗大街180号 | ||||
经营范围 | 各类玻璃钢压力壳体(容器)、净化产品、膜制品、水处理剂(不含剧毒品、危险品、易燃易爆品)、水处理设备、玻璃钢制品、复合材料制品、环保产品的研发、生产、维修、销售及售后服务;水处理行业的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;科技中介服务;货物进出口、技术进出口、贸易代理;商务信息咨询。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 邱东 | 监事 |
2 | 王其远 | 董事 |
3 | 刘兆丽 | 监事会主席 |
4 | 王士巍 | 董事 |
5 | 侯涤洋 | 董事长 |
6 | 安静波 | 董事兼总经理 |
7 | 朱晓晴 | 监事 |
8 | 白瑜 | 董事 |
9 | 李玉成 | 董事 |
10 | 刘永纯 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-17 | 章程备案 | 无 | 无 |
2 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 侯涤洋、安静波、陈沫、白瑜、李友清、杨东伟、任雯、王士巍、刘永纯、王其远、娄雪艳、李玉成 | 王其远、李玉成、娄雪燕、侯涤洋、安静波、陈沫、白瑜、李友清、杨东伟、任雯、王士巍、刘永纯 |
3 | 2022-06-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司;李友清;李玉成;赵亚臣;陈波;王其远;安静波;李登军;王琪;杨东红;黄国丰;张根荣;李军英;张宇;焦旸;魏淑芹;陈亚轩;邓连英;裴显文;程士彦;王正德;王吉庆;李健;车成玉;高凤楼;卢永义;张丽艳;康平;陈玉廷;刘永琪;赵超;刘有德;王贵军;王瑞;陈南;徐喆;吴宏伟;闫利君;康春慧;孟玉娟;潘忠泉;韩振宇;邱开杰;杨东伟;孙宝华;张国腾;王少华;赵迎春;...查看更多 | 张宇;张根荣;徐喆;李友清;李玉成;李健;李军英;李登军;刘有德;刘永琪;卢永义;孟玉娟;安静波;吴宏伟;康平;康春慧;张丽艳;张国腾;哈尔滨玻璃钢研究院有限公司;杨东伟;杨东红;王琪;潘忠滨;王瑞;焦旸;王其远;王吉庆;王少华;王正德;王贵军;程士彦;裴显文;赵亚臣;赵家宇;赵迎春;车成玉;邓连英;邱开杰;闫利君;陈亚轩;陈南;陈波;任雯;韩振宇;高凤楼;魏淑芹;黄国丰;...查看更多 |
4 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王士巍、刘永纯、王其远、娄雪艳、李玉成、李友清、侯涤洋、安静波、杨东伟、任雯 | 杨东伟、任雯、王士巍、刘永纯、王其远、娄雪艳、李玉成、李友清、侯涤洋、安静波、陈沫、白瑜 |
5 | 2021-10-22 | 章程备案 | 无 | 无 |
6 | 2020-10-20 | 分公司/分支机构备案 | 哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂 ; | 哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司;哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂 ; |
7 | 2020-05-13 | 章程备案 | 无 | 无 |
8 | 2020-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司;李友清;李玉成;赵亚臣;陈波;王其远;安静波;李登军;王琪;杨东红;黄国丰;张根荣;李军英;张宇;焦叙旗;魏淑芹;陈亚轩;邓连英;裴显文;程士彦;王正德;王吉庆;李健;车成玉;高凤楼;卢永义;张丽艳;康平;陈玉廷;刘永琪;赵超;刘有德;王贵军;王瑞;陈南;徐喆;吴宏伟;闫利君;康春慧;孟玉娟;潘忠泉;韩兴华;邱开杰;杨东伟;孙宝华;张国腾;王少华;赵迎春;...查看更多 | 李友清;李玉成;赵亚臣;陈波;王其远;安静波;杨东红;李登军;王琪;黄国丰;李军英;张根荣;陈亚轩;王正德;裴显文;王吉庆;李健;程士彦;邓连英;卢永义;高凤楼;张丽艳;车成玉;康平;赵超;邱开杰;陈玉廷;康春慧;孟玉娟;刘永琪;王贵军;吴宏伟;闫利君;徐喆;刘有德;潘忠泉;杨东伟;张国腾;孙宝华;王少华;赵迎春;魏淑芹;张宇;陈南;王瑞;哈尔滨玻璃钢研究院有限公司;韩振宇;焦旸;...查看更多 |
9 | 2019-04-25 | 章程备案 | 无 | 无 |
10 | 2019-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王丽、刘永纯、王其远、娄雪艳、李玉成、李友清、陈辉、安静波、杨东伟、任雯 | 王士巍、刘永纯、王其远、娄雪艳、李玉成、李友清、侯涤洋、安静波、杨东伟、任雯 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 安静波 | 2006-08-21 | 存续 | |
2 | 安静波 | 2020-10-20 | 存续 |
小程序
公众号
APP