序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-11 | 章程备案 | 无 | 无 |
2 | 2021-03-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-03-19 | 长期 |
3 | 2016-04-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王中山:*%;崔建卿:*%; | 贾树坤:*%;王付山:*%; |
4 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王中山;崔建卿; | 贾树坤;王付山; |
5 | 2016-04-18 | 联络员备案 | 无 | 贾树坤 |
6 | 2016-04-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王中山 | 贾树坤 |
7 | 2016-04-18 | 章程备案 | 无 | 无 |
8 | 2014-12-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) | ******;生产、销售:混凝土、干粉砂浆。(国家有专项规定的从规定)****** | 生产、销售:混凝土、干粉砂浆。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** |
小程序
公众号
APP