序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2022-06-02 | 股东变更 | 陈雅婷,陈江彬,吴世群 | 吴世群,陈雅婷 |
2 | 2022-06-02 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
3 | 2022-06-02 | - | - | 认缴出资数额备案 |
4 | 2021-09-09 | 股东变更 | 吴世群,陈雅婷 | 陈江彬,陈雅婷,吴世群 |
5 | 2021-09-09 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
6 | 2020-09-18 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
7 | 2020-09-18 | 遗失补领 | - | 遗失补领 |
8 | 2020-09-18 | 股东变更 | 陈雅婷;孟莉;张剑 | 陈雅婷;吴世群 |
9 | 2020-09-18 | 监事备案 | 孟莉 | 吴世群 |
10 | 2015-12-04 | 资金数额变更 | 50.0000 (单位:万元) | 100.0000 (单位:万元) |
登记信息
股东信息
股权穿透图
主要人员
对外投资
最终受益人
疑似实际控制人
控股企业
变更记录
分支机构