序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-24 | 章程备案 | 无 | 无 |
2 | 2022-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋林、程晓玲、罗浩、周萍华、卢明、张典、王圣礼、陈静、黄健、纪昌奉、叶德斌、杨明国、刘克洋 | 徐秉惠、马力、王立东、刘兴亮、宋林、罗浩、卢明、张典、王圣礼、黄健、刘克洋、徐海军、潘桂岗 |
3 | 2021-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 屈国俊 | 黄健 |
4 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋林、程晓玲、罗浩、周萍华、卢明、张典、王圣礼、陈静、屈国俊、纪昌奉、叶德斌、杨明国、刘克洋 | 宋林、程晓玲、罗浩、周萍华、卢明、张典、王圣礼、陈静、黄健、纪昌奉、叶德斌、杨明国、刘克洋 |
5 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 屈国俊,谢家浩,纪昌奉,叶德斌,梁峰,李宇鸣,马志娟,刘伟,裴小静,卢安军,司徒功云,李武,刘克洋 | 宋林,程晓玲,罗浩,周萍华,卢明,张典,王圣礼,陈静,屈国俊,纪昌奉,叶德斌,杨明国,刘克洋 |
6 | 2021-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢安军 | 屈国俊 |
7 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢家浩、纪昌奉、叶德斌、梁峰、李宇鸣、马志娟、刘伟、裴小静、卢安军、司徒功云、李武、刘克洋 | 屈国俊、谢家浩、纪昌奉、叶德斌、梁峰、李宇鸣、马志娟、刘伟、裴小静、卢安军、司徒功云、李武、刘克洋 |
8 | 2020-09-02 | 章程备案 | 无 | 无 |
9 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢家浩、纪昌奉、叶德斌、梁峰、李宇鸣、马志娟、刘伟、裴小静、卢安军、司徒功云、荣华中、李武 | 谢家浩、纪昌奉、叶德斌、梁峰、李宇鸣、马志娟、刘伟、裴小静、卢安军、司徒功云、李武、刘克洋 |
10 | 2019-12-13 | 章程备案 | 无 | 无 |
小程序
公众号
APP