136******89
136******61
珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中心写字楼B座27层01
136******89
136******61
珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中心写字楼B座27层01
法定代表人 | 王涛 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 9800万 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2014-08-06 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 投资/融资 |
人员规模 | - | 参保人数 | 12 | 统一社会信用代码 | 91440400304262210W |
纳税人识别号 | 91440400304262210W | 组织机构代码 | 30426221-0 | 工商注册号 | 440400000512731 |
营业期限 | 2014-08-06 至 - | 核准日期 | 2023-03-31 | 登记机关 | 珠海市香洲区市场监督管理局 |
所属地区 | 广东省 | 曾用名 | 珠海中相信息咨询有限公司 珠海中相文化传播有限公司 珠海中相贸易有限公司 | ||
注册地址 | 珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中心写字楼B座27层01 | ||||
经营范围 | 一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;市场营销策划;企业形象策划;包装材料及制品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非食用农产品初加工;日用家电零售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 杨超 | 经理 |
2 | 王涛 | 执行董事 |
3 | 杨扬 | 监事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王泽杰 | 100% | 5000万人民币 | 2019-03-22 | 在营 | |
2 | 常娜娜 | 100% | 2000万人民币 | 2014-12-30 | 存续 | |
3 | 张乔龙 | 49% | 49万元 | 2022-08-05 | 注销 | |
4 | 侯黎辉 | 30% | 300万 | 2022-03-15 | 在营 | |
5 | 程淑镇 | 30% | 300万人民币 | 2021-11-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-31 | 高级管理人员备案 | 刘天勇(执行董事);杨扬(监事);杨超(经理); | 杨扬(监事);王涛(执行董事);杨超(经理); |
2 | 2023-03-31 | 业务范围变更 | 一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;成品油仓储(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);电子产品销售;销售代理;化妆品零售;新型金属功能材料销售;农副产品销售;高性能有色金属及合金材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)...查看更多 | 一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;市场营销策划;企业形象策划;包装材料及制品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非食用农产品初加工;日用家电零售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)...查看更多 |
3 | 2023-03-31 | 章程备案 | 珠海中相实业有限公司章程2022-05-30; | 44040022000455717_珠海中相实业有限公司章程2023-03-30; |
4 | 2023-03-31 | 法定代表人变更 | 刘天勇 | 王涛 |
5 | 2022-10-24 | 高级管理人员备案 | 周向群(经理);田文相(监事);刘天勇(执行董事); | 刘天勇(执行董事);杨扬(监事);杨超(经理); |
小程序
公众号
APP