59755769
01063563345
北京市北京经济技术开发区科创十四街99号23幢2层203室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
59755769
01063563345
北京市北京经济技术开发区科创十四街99号23幢2层203室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
法定代表人 | 王子峻 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 5000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2005-12-01 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 食品/饮料/烟酒 |
人员规模 | - | 参保人数 | 1 | 统一社会信用代码 | 91110102783229740L |
纳税人识别号 | - | 组织机构代码 | - | 工商注册号 | 110104009182670 |
营业期限 | 2005-12-01 至 2045-11-30 | 核准日期 | 2021-09-15 | 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
所属地区 | 北京市 | 曾用名 | 北京北大荒绿色食品超市有限公司 北京北大荒绿色食品有限公司 | ||
注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号23幢2层203室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | ||||
经营范围 | 销售定型包装食品(含乳冷食品)、粮油、蔬菜、干鲜果品、禽蛋;销售饲料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、金属材料、矿产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 宝振川 | 董事 |
2 | 宝振川 | 经理 |
3 | 王宇 | 监事 |
4 | 周丹 | 监事 |
5 | 陈鹏 | 董事 |
6 | 王子峻 | 董事长 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩玉冰 | 38% | 1140万元 | 2010-11-12 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-15 | 董事(理事)、经理、监事 | 宝振川,藏丽艳,陈鹏*,刘岩,孟宪东,王宇,谢晓阳 | 宝振川,陈鹏,王宇,王子峻*,周丹 |
2 | 2021-09-15 | 企业名称 | 北京北大荒绿色食品有限公司 | 北京大荒食品有限公司 |
3 | 2021-09-15 | 法定代表人 | 陈鹏 | 王子峻 |
4 | 2021-09-15 | 住所 | 北京市西城区双槐里小区12号楼一层1号 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号23幢2层203室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) |
5 | 2019-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 | 宝振川,藏丽艳,刘联江*,刘岩,孟宪东,王宇,谢晓阳 | 宝振川,藏丽艳,陈鹏*,刘岩,孟宪东,王宇,谢晓阳 |
6 | 2019-04-25 | 法定代表人 | 刘联江 | 陈鹏 |
7 | 2018-09-21 | 经营范围 | 销售定型包装食品(含乳冷食品)、粮油、蔬菜、干鲜果品、禽蛋;销售饲料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售定型包装食品(含乳冷食品)、粮油、蔬菜、干鲜果品、禽蛋;销售饲料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、金属材料、矿产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
8 | 2016-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 | 宝振川,藏丽艳,龚长青,刘联江*,刘岩,孟宪东,谢晓阳 | 宝振川,藏丽艳,刘联江*,刘岩,孟宪东,王宇,谢晓阳 |
9 | 2016-10-14 | 经营范围 | 销售定型包装食品(含乳冷食品)、粮油、蔬菜、干鲜果品、禽蛋。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 销售定型包装食品(含乳冷食品)、粮油、蔬菜、干鲜果品、禽蛋;销售饲料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
10 | 2015-07-23 | 董事(理事)、经理、监事 | 藏丽艳,李姝钰,刘联江*,任波 | 宝振川,藏丽艳,龚长青,刘联江*,刘岩,孟宪东,谢晓阳 |
小程序
公众号
APP