02456616280
44322408@qq.com
辽宁省沈抚新区滨河路2号
02456616280
44322408@qq.com
辽宁省沈抚新区滨河路2号
法定代表人 | 杨学伟 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 31600万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2007-04-06 | 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 机械设备/机电/重工 |
人员规模 | 1000-9999人 | 参保人数 | 1011 | 统一社会信用代码 | 912104006612046849 |
纳税人识别号 | 912104006612046849 | 组织机构代码 | 66120468-4 | 工商注册号 | 210400000004734 |
营业期限 | 2007-04-06 至 2057-04-06 | 核准日期 | 2022-08-03 | 登记机关 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局 |
所属地区 | 辽宁省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 辽宁省沈抚新区滨河路2号 | ||||
经营范围 | 电动机、电器、电控设备元件制造、销售;电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售;模具制造、修理、销售;房屋、设备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 张崇承 | 监事会主席 |
2 | 张雪冰 | 董事长 |
3 | 陈君 | 董事 |
4 | 张秋扬 | 董事 |
5 | 齐相松 | 董事 |
6 | 张弘 | 监事 |
7 | 杨学伟 | 副董事长兼总经理 |
8 | 何维君 | 监事 |
9 | 丁日佳 | 董事 |
10 | 付守强 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张弘 | 100% | 450万人民币 | 2005-02-06 | 存续 | |
2 | 李琦 | 30% | 1800万人民币 | 2012-05-18 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1马利董事长;2张弘监事;3吴淼董事;4郭菲监事会主席;5刘贵全董事;6杨学伟副董事长兼经理;7陈君董事;8贺旭红董事;9吕雅玲监事;10邵国晨董事; | 1张雪冰董事长;2张弘监事;3丁日佳董事;4张崇承监事会主席;5付守强董事;6杨学伟副董事长兼总经理;7陈君董事;8张秋扬董事;9何维君监事;10齐相松董事; |
2 | 2022-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1中国煤矿机械装备有限责任公司;2辽宁电机集团有限公司; | 1中煤张家口煤矿机械有限责任公司;2辽宁电机集团有限公司; |
3 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吕雅玲监事;2邵国晨董事;3马利董事长;4张弘监事;5吴淼董事;6郭菲监事会主席;7刘贵全董事;8杨学伟副董事长;9陈君董事;10贺旭红董事; | 1马利董事长;2张弘监事;3吴淼董事;4郭菲监事会主席;5刘贵全董事;6杨学伟副董事长兼经理;7陈君董事;8贺旭红董事;9吕雅玲监事;10邵国晨董事; |
4 | 2021-04-02 | 章程备案 | 2 | 2 |
5 | 2021-04-02 | 分支机构备案 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司清原分公司 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司清原分公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司无锡分公司 |
6 | 2020-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈抚新区科技城 | 辽宁省沈抚新区滨河路2号 |
7 | 2019-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贾利满 | 杨学伟 |
8 | 2019-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邵国晨董事;2贾利满副董事长;3张弘监事;4王政科监事会主席;5吴淼董事;6郭菲监事;7濮津董事长;8马利董事;9贾利满总经理;10孙彤辉董事;11刘贵全董事; | 1邵国晨董事;2马利董事长;3张弘监事;4吴淼董事;5郭菲监事会主席;6刘贵全董事;7吕雅玲监事;8陈君董事;9贺旭红董事;10杨学伟副董事长; |
9 | 2019-12-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 抚顺经济开发区科技城 | 辽宁省沈抚新区科技城 |
10 | 2018-09-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 电动机、电器、电控设备元件制造、销售;电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭销售;模具制造、修理、销售;房屋、设备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。 | 电动机、电器、电控设备元件制造、销售;电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售;模具制造、修理、销售;房屋、设备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭菲 | 2008-12-18 | 注销 | |
2 | 李万霞 | 2010-05-12 | 注销 | |
3 | 袁波 | 2015-07-29 | 存续 | |
4 | 杨学伟 | 2021-01-06 | 存续 | |
5 | 聂东升 | 2016-12-12 | 注销 | |
6 | 郝发 | 2007-10-17 | 注销 |
小程序
公众号
APP