序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李永胜 | 王青柱 |
2 | 2017-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杭素华 | 李永胜 |
3 | 2016-03-02 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
4 | 2016-03-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 季昌群 ,王斌,丰盛科技集团有限公司 | 江苏苏丰投资有限公司 |
5 | 2016-03-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王斌 | 杭素华 |
6 | 2014-03-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 超低温设备、真空冷冻干燥设备、低温设备的生产;超低温设备、真空设备的安装及配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 | 超低温设备、真空冷冻干燥设备、低温设备的生产、技术服务、技术转让;超低温设备、真空设备的安装及配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
小程序
公众号
APP