序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙微董事;2白杨董事;3金玲董事;4于娜董事;5张雪菲监事;6田少丹监事;7赵明明监事;8郑学东董事长兼经理; | 1李奇文董事长;2李奇文经理;3郑学东董事;4孙微董事;5白杨董事;6于娜董事;7张雪菲监事;8田少丹监事;9赵明明监事; |
2 | 2022-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑学东 | 李奇文 |
3 | 2017-09-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郑学东;2李晓春; | 1增资;2郑学东;3李晓春; |
4 | 2017-09-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 490 | 590 |
5 | 2017-02-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;会议及展览展示服务;航空客运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 国内旅游业务,入境旅游业务,出境旅游业务,会议及展览展示服务,航空客运代理,第二类增值电信业务中信息服务业务,互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容)。 |
6 | 2015-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1郑学东执行董事兼总经理;2李晓春监事; | 1孙微董事;2白杨董事;3金玲董事;4于娜董事;5张雪菲监事;6田少丹监事;7赵明明监事;8郑学东董事长兼经理; |
7 | 2015-11-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 350.0000 | 490.0000 |
8 | 2015-11-05 | 其他事项备案 | 150.0000 | 490.0000 |
9 | 2015-11-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁大运通国际旅行社有限公司 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
10 | 2015-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2038-02-27 | - |
小程序
公众号
APP