序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-12 | 负责人变更 | 姓名:王凯; | 姓名:姜磊; |
2 | 2021-04-12 | 负责人变更 | 王凯 | 姜磊 |
3 | 2020-09-03 | 负责人变更 | 姓名:王剑莉; | 姓名:王凯; |
4 | 2020-09-03 | 负责人变更 | 王剑莉 | 王凯 |
5 | 2019-08-27 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
6 | 2017-10-18 | 负责人变更 | 姓名:马克; | 姓名:王剑莉; |
7 | 2017-10-18 | 负责人变更 | 马克 | 王剑莉 |
8 | 2016-01-22 | 投资人变更 | 货币 | 货币;其他 |
小程序
公众号
APP