序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-03 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王良勇 1000.0(万元)100.00% | 郑勇 1000.0(万元)100.00% |
2 | 2021-06-03 | 总经理 | 谢敏(执行董事),王良勇(总经理) | 郑勇(执行董事),郑勇(总经理) |
3 | 2021-06-03 | 董事长或执行董事成员 | 谢敏(执行董事),王良勇(总经理) | 郑勇(执行董事),郑勇(总经理) |
4 | 2021-06-03 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 谢敏 | 郑勇 |
5 | 2021-06-03 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-07 | 2021-06-02 |
6 | 2020-09-14 | 章程或章程修正案通过日期 | 2019-03-26 | 2020-09-07 |
7 | 2020-09-14 | 地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区侨香路1031号香蜜湖豪庭星光1座6B | 深圳市南山区沙河街道明珠街社区沙河街23号侨城豪苑B区A-804 |
8 | 2020-09-14 | 章程修正案 | - | - |
9 | 2019-04-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区滨河大道北侧深业泰然大厦14层14C01 | 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区侨香路1031号香蜜湖豪庭星光1座6B |
10 | 2019-04-01 | 章程备案 | 2013-06-07 | 2019-03-26 |
小程序
公众号
APP