序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庄岩(YAN ZHUANG) | 朱军 |
2 | 2018-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 新能源项目的投资、开发、设计及运营管理;新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源项目的投资、开发、设计及运营管理;新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口;提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2018-05-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000.000000 | 20584.106500 |
4 | 2018-05-10 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
5 | 2017-08-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 新能源项目的开发、设计及运营管理;新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源项目的投资、开发、设计及运营管理;新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 2017-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 瞿晓铧(XIAOHUA QU) | 庄岩(YAN ZHUANG) |
7 | 2017-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阿特斯(中国)投资有限公司 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
8 | 2015-07-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 设计、制造太阳能电池组件、太阳能发电应用系统,太阳能电站及其相关应用产品,开展硅材料及太阳能产品相关的加工,销售自产产品并提供相关技术支持和售后服务。 | 新能源项目的开发、设计及运营管理;新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 2015-07-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 阿特斯太阳能光电(苏州)有限公司 | 阿特斯新能源控股有限公司 |
小程序
公众号
APP