序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-25 | 董事备案 | 吕晓春;王予萍;唐琳琳;刘香;井陆峰 | 吕晓春;刘香;朱海琦;唐琳琳;井陆峰 |
2 | 2021-05-26 | 法定代表人变更 | 杨俊龙 | 井陆峰 |
3 | 2021-05-26 | 经理备案 | 黄铿 | 唐琳琳 |
4 | 2021-05-26 | 董事备案 | 施嘉霖;杨俊龙;陶詠新;邵晓华;陈洪 | 王予萍;唐琳琳;刘香;吕晓春;井陆峰 |
5 | 2021-05-26 | 监事备案 | 陈浩杰;吴春;马晓怡 | 陈浩杰;邓治平;吴春 |
6 | 2019-11-20 | 章程备案 | 无 | 2019-09-10章程备案 |
7 | 2018-09-26 | 监事备案 | 马晓怡;吴春;金晓栋 | 吴春;马晓怡;陈浩杰 |
8 | 2016-01-04 | 法定代表人变更 | 袁继康 | 杨俊龙 |
9 | 2016-01-04 | 监事备案 | 戴光铬;金晓栋;吴春 | 马晓怡;吴春;金晓栋 |
10 | 2015-05-27 | 监事备案 | 余坚;金晓栋;邹明荣 | 戴光铬;金晓栋;吴春 |
小程序
公众号
APP