序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | CHO SOON JIN(曹淳镇) | KIM YEOIL(金丽日) |
2 | 2019-12-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 24200.000000 | 56350.000000 |
3 | 2019-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑昌教(JUNG CHANGKYO) | CHO SOON JIN(曹淳镇) |
4 | 2018-12-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 19900.000000 | 24200.000000 |
5 | 2017-07-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15900.000000 | 19900.000000 |
6 | 2017-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑在祐(JOUNG JAEWOO) | 郑昌教(JUNG CHANGKYO) |
7 | 2016-08-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12900.000000 | 15900.000000 |
8 | 2014-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐忠烈(SEO CHUNGYEOL) | 郑在祐(JOUNG JAEWOO) |
小程序
公众号
APP