序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-21 | 董事备案 | 傅志仁;吴晓丽;沈波;PETER SCHAFFER;许铮;NG YING CHOY JOHNNY | 许铮;PETER SCHAFFER;张慷;孙欣;沈波;NG YING CHOY JOHNNY |
2 | 2023-03-21 | 法定代表人变更 | 陈志宏 | 胡伟良 |
3 | 2020-11-11 | 监事备案 | 朱军 | 龚江宁 |
4 | 2019-12-30 | 章程修正案备案 | 2019-04-04章程备案 | 2019-11-12 章程修正案 |
5 | 2019-12-30 | 经营期限(营业期限)变 | 2001-02-26~2021-02-25 | 2001-02-26~2041-02-25 |
6 | 2019-12-30 | 其他事项 | 2019-04-25~ | 2019-12-30~ |
7 | 2019-04-25 | 住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号9层 | 中国(上海)自由贸易试验区华京路8号三联大厦6层621室 |
8 | 2018-06-01 | 董事备案 | PETER SCHAFFER;许铮;吴晓丽;傅志仁;NG YING CHOY JOHNNY;李晶 | 许铮;PETER SCHAFFER;傅志仁;吴晓丽;沈波;NG YING CHOY JOHNNY |
9 | 2018-06-01 | 法定代表人变更 | 何剑鸣 | 陈志宏 |
10 | 2017-09-01 | 董事备案 | 许铮;吴晓丽;李晶;ERIC WEINBROM;NG YING CHOY JOHNNY;傅志仁 | 吴晓丽;傅志仁;NG YING CHOY JOHNNY;许铮;PETER SCHAFFER;李晶 |
小程序
公众号
APP