188******42
深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园A1单元1201
188******42
深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园A1单元1201
法定代表人 | 李秀敏 | 登记状态 | 注销 | 注册资本 | 100万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-10 | 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电子商务 |
人员规模 | - | 参保人数 | 0 | 统一社会信用代码 | 914403006670640459 |
纳税人识别号 | 914403006670640459 | 组织机构代码 | 66706404-5 | 工商注册号 | 440306102915917 |
营业期限 | 2007-10-10 至 5000-01-01 | 核准日期 | 2019-07-26 | 登记机关 | 南山局 |
所属地区 | 广东省 | 曾用名 | 深圳市普瑞泽电子有限公司 | ||
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园A1单元1201 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:经营电子商务;自动化配件与配件、五金机电、塑料产品、电线电缆、电子产品的技术开发与销售;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是: |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李秀敏 | 执行董事 |
2 | 宋小岛 | 监事 |
3 | 李秀敏 | 总经理 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-21 | 其他事项备案 | - | - |
2 | 2016-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:黄龙;监事:宋小岛;总经理:黄龙; | 总经理:李秀敏;执行董事:李秀敏;监事:宋小岛; |
3 | 2016-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宋小岛、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:黄龙、出资额:50.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:深圳市锄禾绿色食品网络科技有限公司、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:宋小岛、出资额:50.000000、出资比例:50.000000; |
4 | 2016-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄龙;董事长:黄龙;股东:宋小岛;股东:黄龙;监事:宋小岛;总经理:黄龙; | 法定代表人:李秀敏;监事:宋小岛;股东:宋小岛;总经理:李秀敏;董事长:李秀敏; |
5 | 2016-09-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-10-10,2017-10-10 | 2007-10-10,5000-01-01 |
6 | 2016-09-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区西乡航城大道翻身固戍工业园A.B栋A栋三楼南B(办公场所) | 深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园A1单元1201 |
7 | 2016-09-29 | 其他事项备案 | 工商联络员:刘顺成; | 工商联络员:黄龙; |
8 | 2016-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘顺成;监事:喻桂龙;执行董事:刘顺成; | 执行董事:黄龙;总经理:黄龙;监事:宋小岛; |
9 | 2016-04-06 | 其他事项备案 | 股东名称:深圳市兴和弘五金机电有限公司、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:刘顺成、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:宋小岛、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:黄龙、出资额:50.000000、出资比例:50.000000; |
10 | 2016-04-06 | 其他事项备案 | - | *** |
小程序
公众号
APP