上下班时间
-
联系方式
021-62677700
eastdaybarvip@eastday.com
...更多
地址
上海市长宁区凯旋路1010号7幢A区2楼
简介
-
021-62677700
eastdaybarvip@eastday.com
上海市长宁区凯旋路1010号7幢A区2楼
法定代表人 | 宁蔚 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 1200万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2001-12-12 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 餐饮 |
人员规模 | 20-99人 | 参保人数 | 11 | 统一社会信用代码 | 913101057340830954 |
纳税人识别号 | 913101057340830954 | 组织机构代码 | 73408309-5 | 工商注册号 | 310106000126245 |
营业期限 | 2001-12-12 至 - | 核准日期 | 2021-07-01 | 登记机关 | 长宁区市场监督管理局 |
所属地区 | 上海市 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 上海市长宁区凯旋路1010号7幢A区2楼 | ||||
经营范围 | 计算机网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,互联网上网服务(限分支机构),互联网上网服务连锁经营,计算机软硬件开发、销售,票务服务,国内贸易,广告发布。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 周黎倩 | 董事 |
2 | 孙鹏祥 | 董事 |
3 | 蒋葛兰 | 董事 |
4 | 朱文杰 | 董事 |
5 | 徐巧娜 | 监事 |
6 | 王建培 | 董事 |
7 | 宁蔚 | 董事长 |
8 | 赵路 | 董事兼总经理 |
9 | 焦琦 | 董事 |
10 | 陈华 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李昌明 | 94.2857% | 660万人民币 | 2011-02-16 | 注销 | |
2 | 徐立钧 | 80% | 400万人民币 | 2011-08-15 | 注销 | |
3 | 陈健坦 | 51% | 25.5万人民币 | 2015-07-16 | 存续 | |
4 | 谢苑苑 | 51% | 5.1万人民币 | 2010-11-24 | 存续 | |
5 | 杨青松 | 51% | 25.5万人民币 | 2011-08-24 | 注销 | |
6 | 袁正强 | 5% | 0.5万人民币 | 2012-07-20 | 存续 | |
7 | 杨与琳 | 5% | 0.5万人民币 | 2013-09-30 | 注销 | |
8 | 林志坚 | 5% | 0.5万人民币 | 2014-08-04 | 吊销 | |
9 | 陈坤献 | 5% | 0.5万人民币 | 2012-08-03 | 吊销 | |
10 | 吴祥清 | 5% | 0.5万人民币 | 2014-10-20 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 法定代表人变更 | 孙鹏祥 | 宁蔚 |
2 | 2021-07-01 | 董事备案 | 朱文杰;焦琦;许铮;赵路;王建培;孙鹏祥;周黎倩;宁蔚;蒋葛兰 | 赵路;朱文杰;焦琦;陈华;孙鹏祥;王建培;周黎倩;宁蔚;蒋葛兰 |
3 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 | 王伟 | 孙鹏祥 |
4 | 2020-05-19 | 监事备案 | 樊人龙;蔡明龙;经一平;刘慧珍;虞莉 | 徐巧娜 |
5 | 2020-05-19 | 投资人(股权)变更 | 上海市信息投资股份有限公司;上海东方网股份有限公司;上海智诚信息技术咨询有限公司;上海兆扬网络科技有限公司;上海开拓股权投资有限公司; | 上海兆扬网络科技有限公司;上海东方网股份有限公司;上海市信息投资股份有限公司;上海智诚信息技术咨询有限公司;虞莉; |
6 | 2020-05-19 | 经理备案 | 王伟 | 赵路 |
7 | 2020-05-19 | 董事备案 | 梁勇;刘维维;孙鹏祥;朱文杰;宁蔚;赵路;蒋葛兰;焦琦;王伟 | 焦琦;朱文杰;宁蔚;赵路;周黎倩;许铮;王建培;孙鹏祥;蒋葛兰 |
8 | 2020-05-19 | 章程修正案备案 | 无 | 2020-04-15章程修正案 |
9 | 2016-02-03 | 章程备案 | 无 | 2015-12-11章程备案 |
10 | 2016-02-03 | 法定代表人变更 | 徐世平 | 王伟 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 李旻炜 | 2009-09-03 | 注销 | |
2 | 李旻炜 | 2008-09-18 | 注销 | |
3 | 卫剑锋 | 2023-04-10 | 存续 | |
4 | 陈居茂 | 2009-05-31 | 注销 | |
5 | 李旻炜 | 2009-04-02 | 注销 | |
6 | 李旻炜 | 2008-06-17 | 注销 | |
7 | 陈居茂 | 2008-06-18 | 注销 | |
8 | 李旻炜 | 2008-11-28 | 注销 | |
9 | 李旻炜 | 2009-03-25 | 注销 | |
10 | 李旻炜 | 2008-05-05 | 注销 |
小程序
公众号
APP