89101716
qc03@qicaigroup.com
浙江省绍兴市越城区稽山街道东泽路20号(分块一)生产用房3楼
89101716
qc03@qicaigroup.com
浙江省绍兴市越城区稽山街道东泽路20号(分块一)生产用房3楼
法定代表人 | 林飞 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2011-05-26 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 环保 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 56 | 统一社会信用代码 | 91330600575338758P |
纳税人识别号 | 91330600575338758P | 组织机构代码 | 57533875-8 | 工商注册号 | 330600000125304 |
营业期限 | 2011-05-26 至 9999-09-09 | 核准日期 | 2022-09-01 | 登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 |
所属地区 | 浙江省 | 曾用名 | 绍兴奇彩化工有限公司 浙江奇彩环境科技有限公司 | ||
注册地址 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道东泽路20号(分块一)生产用房3楼 | ||||
经营范围 | 节能环保核心装备研发、生产、销售:环保工程技术咨询服务;企业管理咨询服务;化工技术开发、技术转让、技术咨询服务;固废处理及其再生利用工程设计、施工、运营;污水处理及其再生利用工程设计、施工、运营;废气处理及其再生利用工程设计、施工、运营;批发、零售:化工原料及产品、染料、助剂(上述经营范围除危险化学品及易毒化学制品、食品添加剂);机械设备、五金制品、建筑材料;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 赵建平 | 董事 |
2 | 王家栋 | 董事 |
3 | 钱枞诚 | 监事 |
4 | 毛兵 | 监事 |
5 | 林飞 | 董事长 |
6 | 曹之玉 | 董事 |
7 | 林飞 | 经理 |
8 | 黄嫣 | 监事 |
9 | 吴勇前 | 董事 |
序号 | 被投资企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 100% | 200万人民币 | - | - | |
2 | 林飞 | 100% | 500万人民币 | 2014-09-02 | 存续 | |
3 | 林飞 | 100% | 1000万人民币 | 2014-08-01 | 存续 | |
4 | 杨家印 | 100% | 6000万人民币 | 2020-04-14 | 注销 | |
5 | 张文博 | 61% | 2440万人民币 | 2017-08-14 | 存续 | |
6 | 潘世安 | 51% | 510万元 | 2017-06-23 | 存续 | |
7 | - | 5% | 150万人民币 | - | - |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-29 | 高级管理人员备案 | 姓名: 吴勇前; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宝桐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:张江涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;...查看更多 | 姓名: 吴勇前; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹之玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王家栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱枞诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄嫣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:张江涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;...查看更多 |
2 | 2022-09-29 | 章程备案 | - | 新章程(2022年9月29日) |
3 | 2022-09-01 | 章程备案 | - | 根据浙江省绍兴市中级人民法院(2021)浙06执647号之二执行裁定书,将被执行人张云保名下持有浙江奇彩环境科技股份有限公司23.4852%的股权强制转让给孙章康。根据浙江省绍兴市柯桥区人民法院(2021)浙0603民初7782号民事判决书,判令被执行人张云保名下持有浙江奇彩环境科技股份有限公司46.9704%股份的一半23.4852%股份归林飞所有。修改章程第三章第一节第十六条中的股东持股结构表。...查看更多 |
4 | 2022-09-01 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 张云保; 出资额: ****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州九山股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 孙章康; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 赵建平; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 李刚; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 邵雨田; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 胡启木; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**%;企业名称: 绍兴齐创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;企业名称: 绍兴齐新投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 李学坤; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 海宁九睿股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;姓名: 沈晓雷; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨家印; 出资额: **.***万; 百分比: *.****%;姓名: 张江涛; 出资额: *.***万; 百分比: *.****%;姓名: 施孟华; 出资额: *.***万; 百分比: *.****%;姓名: 陈菁亮; 出资额: *.**万; 百分比: *.***%;...查看更多 | 姓名: 张云保; 出资额: ****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州九山股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 孙章康; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 赵建平; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 李刚; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 邵雨田; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;姓名: 胡启木; 出资额: ***.*万; 百分比: *.**%;企业名称: 绍兴齐创投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;企业名称: 绍兴齐新投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 李学坤; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 杭州九叡股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;姓名: 沈晓雷; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 杨家印; 出资额: **.***万; 百分比: *.****%;姓名: 张江涛; 出资额: *.***万; 百分比: *.****%;姓名: 施孟华; 出资额: *.***万; 百分比: *.****%;姓名: 陈菁亮; 出资额: *.**万; 百分比: *.***%;...查看更多 |
5 | 2022-08-15 | 其他事项备案 | - | 根据浙江省绍兴市中级人民法院(2021)浙06执647号之二执行裁定书,将被执行人张云保名下持有浙江奇彩环境科技股份有限公司23.4852%的股权强制转让给孙章康。 |
6 | 2022-07-01 | 住所变更 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道东山路*号*号楼*楼 | 浙江省绍兴市越城区稽山街道东泽路**号(分块一)生产用房*楼 |
7 | 2022-07-01 | 章程修正案备案 | - | 第一章第四条 |
8 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 | 姓名: 施孟华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宝桐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 | 姓名: 吴勇前; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宝桐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 |
9 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 | 张云保 | 林飞 |
10 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案 | 姓名: 吴军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孔令鸟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张云保; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张云保; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 施孟华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪诚文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王宝桐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 | 姓名: 施孟华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宝桐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 秦路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陶海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;...查看更多 |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 张云保 | 2020-04-26 | 注销 |
小程序
公众号
APP