淮北市 · 电力/热力/燃气/水利 · 100-499人 · 成立18年 · 近3个月无招聘
#中利发电
公司全称
临涣中利发电有限公司
上下班时间
-
联系方式
4855005
0561-4855005
...更多
地址
安徽省淮北市临涣选煤厂
简介
临涣中利发电有限公司是安徽省皖能股份有限公司和淮北矿业集团公司均资控股企业。
4855005
0561-4855005
安徽省淮北市临涣选煤厂
法定代表人 | 万建新 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 60000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2006-04-14 | 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 电力/热力/燃气/水利 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 168 | 统一社会信用代码 | 91340600786539357D |
纳税人识别号 | 91340600786539357D | 组织机构代码 | 78653935-7 | 工商注册号 | 340600000026483 |
营业期限 | 2006-04-14 至 - | 核准日期 | 2023-08-01 | 登记机关 | 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会市场监督管理局 |
所属地区 | 安徽省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 安徽省淮北市临涣选煤厂 | ||||
经营范围 | 建设经营一期工程2×300MW煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目;电(热)能的生产和销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询服务;电力物资、设备采购和销售。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 秦国栋 | 监事 |
2 | 吴传远 | 董事 |
3 | 岳岷 | 监事 |
4 | 方习文 | 董事 |
5 | 丁少华 | 董事长 |
6 | 朱勇军 | 董事兼总经理 |
7 | 杭春慧 | 董事 |
8 | 沈春水 | 监事会主席 |
9 | 王国庆 | 副董事长 |
10 | 张友斌 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王国庆、秦国栋、朱勇军、张友斌、孙磊、方习文、沈春水、孙庆恩、周裕振、丁少华 | 沈春水、杭春慧、岳岷、丁少华、吴传远、方习文、王国庆、秦国栋、朱勇军、张友斌 |
2 | 2020-12-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽省皖能股份有限公司:51%;淮北杨柳煤业有限公司:49%; | 安徽省皖能股份有限公司:51%;淮北矿业股份有限公司:49%; |
3 | 2020-12-10 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2020-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王国庆、刘明、张友斌、孙磊、方习文、沈春水、孙庆恩、周裕振、丁少华、秦国栋 | 王国庆、秦国栋、朱勇军、张友斌、孙磊、方习文、沈春水、孙庆恩、周裕振、丁少华 |
5 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王国庆、刘明、张友斌、孙磊、周裕振、丁少华、胡于红、沈春水、孙庆恩、舒适 | 王国庆、刘明、张友斌、孙磊、方习文、沈春水、孙庆恩、周裕振、丁少华、秦国栋 |
6 | 2019-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 丁少华、刘明、张友斌、王国庆、孙磊、盛胜利、周裕振、沈春水、孙庆恩、胡于红 | 王国庆、刘明、张友斌、孙磊、周裕振、丁少华、胡于红、沈春水、孙庆恩、舒适 |
7 | 2018-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 丁少华,刘明,张友斌,李忠良,孙磊,盛胜利,周裕振,沈春水,孙庆恩,胡于红 | 丁少华,刘明,张友斌,王国庆,孙磊,盛胜利,周裕振,沈春水,孙庆恩,胡于红 |
8 | 2018-02-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄剑、刘明、张友斌、李忠良、孙磊、盛胜利、周裕振、沈春水、孙庆恩、胡于红 | 丁少华、刘明、张友斌、李忠良、孙磊、盛胜利、周裕振、沈春水、孙庆恩、胡于红 |
9 | 2018-02-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄剑 | 丁少华 |
10 | 2018-01-29 | 章程备案 | 无 | 无 |
小程序
公众号
APP