0756-7715718
0756-7715731
珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓楼商场四楼B06-B13
0756-7715718
0756-7715731
珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓楼商场四楼B06-B13
法定代表人 | 张洪刚 | 登记状态 | 存续 | 注册资本 | 149500万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2005-09-15 | 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 新能源 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 288 | 统一社会信用代码 | 91440400717859111N |
纳税人识别号 | 91440400717859111N | 组织机构代码 | 71785911-1 | 工商注册号 | 440400400055195 |
营业期限 | 2005-09-15 至 2035-09-15 | 核准日期 | 2022-12-09 | 登记机关 | 珠海市市场监督管理局 |
所属地区 | 广东省 | 曾用名 | - | ||
注册地址 | 珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓楼商场四楼B06-B13 | ||||
经营范围 | 兴建及经营珠海发电厂一期3、4号两台60万千瓦级燃煤发电机组设备及其附属设施、设备(含珠海发电厂一期1至4号机组的脱硫等环保设施),生产和销售电力和相关副产品,并进行相关的经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 陈志坚 | 董事 |
2 | 蔡肇中 | 董事 |
3 | 伦柏林 | 副董事长 |
4 | 张洪刚 | 董事长 |
5 | 王海燕 | 董事 |
6 | 张艳梅 | 董事 |
7 | 尹志田 | 董事 |
8 | 时启峰 | 董事 |
9 | 梁秀兰 | 董事 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-09 | 高级管理人员备案 | 张艳梅(董事);梁秀兰(董事);尹志田(董事);张洪刚(董事);伦柏林(副董事长);王海燕(董事);蔡肇中(董事);王进(董事长);时启峰(董事); | 张艳梅(董事);梁秀兰(董事);尹志田(董事);陈志坚(董事);张洪刚(董事长);王海燕(董事);伦柏林(副董事长);蔡肇中(董事);时启峰(董事); |
2 | 2022-12-09 | 法定代表人变更 | 王进 | 张洪刚 |
3 | 2022-10-19 | 工商登记联络员备案 | - | 吴立恒 |
4 | 2022-10-19 | 高级管理人员备案 | 尹志田(董事);陈红霞(董事);梁秀兰(董事);伦柏林(副董事长);邓东伟(董事);蔡肇中(董事);王进(董事长);张洪刚(董事);时启峰(董事); | 张艳梅(董事);梁秀兰(董事);尹志田(董事);张洪刚(董事);伦柏林(副董事长);王海燕(董事);蔡肇中(董事);王进(董事长);时启峰(董事); |
5 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案 | 尹志田(董事);李少汕(董事);梁秀兰(董事);邓东伟(董事);伦柏林(副董事长);蔡肇中(董事);陈红霞(董事);王进(董事长);张洪刚(董事); | 尹志田(董事);陈红霞(董事);梁秀兰(董事);伦柏林(副董事长);邓东伟(董事);蔡肇中(董事);王进(董事长);张洪刚(董事);时启峰(董事); |
6 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案 | 李少汕(董事);梁秀兰(董事);邓东伟(董事);伦柏林(副董事长);王进(董事长);蔡肇中(董事);陈红霞(董事);郑信忠(董事);尹志田(董事); | 尹志田(董事);李少汕(董事);梁秀兰(董事);邓东伟(董事);伦柏林(副董事长);蔡肇中(董事);陈红霞(董事);王进(董事长);张洪刚(董事); |
7 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案 | 李少汕(董事);文联合(董事长);尹志田(董事);郑信忠(董事);邓东伟(董事);伦柏林(副董事长);徐平(董事);蔡肇中(董事);梁秀兰(董事); | 李少汕(董事);梁秀兰(董事);邓东伟(董事);伦柏林(副董事长);王进(董事长);蔡肇中(董事);陈红霞(董事);郑信忠(董事);尹志田(董事); |
8 | 2020-08-10 | 法定代表人变更 | 文联合 | 王进 |
9 | 2019-10-29 | 住所变更 | 珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓楼商场四楼B06-B13 | 珠海高栏港经济区电厂北路38号 |
10 | 2019-10-29 | 高级管理人员备案 | 郑信忠,董事;蔡肇中,董事;尹志田,董事;温淑斐,董事;徐平,董事;伦柏林,副董事长;李少汕,董事;梁秀兰,董事;文联合,董事长 | 郑信忠,董事;蔡肇中,董事;尹志田,董事;徐平,董事;伦柏林,副董事长;李少汕,董事;梁秀兰,董事;文联合,董事长;邓东伟,董事 |
小程序
公众号
APP