序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-23 | 董事备案 | 杨超英;史肃泉;何建文;陈礼宁;陈晓伶 | 何建文 |
2 | 2021-12-23 | 章程备案 | 无 | 2021-04-23章程备案 |
3 | 2021-12-23 | 投资人(股权)变更 | 杨超英;天水二一三电器集团有限公司;索生辉;姚成梁;黄冰;岑玲;刘治平; | 天水二一三电器集团有限公司; |
4 | 2021-12-23 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
5 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 | 何建文 | 何建文 |
6 | 2021-12-23 | 监事备案 | 韦风全;马斌;孙克林;毛爱军 | 马斌 |
7 | 2021-03-22 | 经营期限(营业期限)变 | 2001-03-27~2021-03-26 | 2001-03-27~2041-03-26 |
8 | 2021-03-22 | 监事备案 | 韦风全;毛爱军;杨大友 | 毛爱军;韦风全;马斌;孙克林 |
9 | 2021-03-22 | 章程修正案备案 | 无 | 2021-02-05章程修正案 |
10 | 2021-03-22 | 董事备案 | 吴学波;史肃泉;陈晓伶;何建文;杨超英;高卫东 | 陈晓伶;杨超英;史肃泉;何建文;陈礼宁 |
小程序
公众号
APP