序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-07 | 监事备案 | 赵春阳;章伟平;朱大弟;汤玉军 | 朱大弟;章伟平 |
2 | 2018-11-07 | 投资人(股权)变更 | 中国宝武钢铁集团有限公司;江南造船(集团)有限责任公司; | 江南造船(集团)有限责任公司; |
3 | 2018-11-07 | 章程备案 | 无 | 2018-11-03章程备案 |
4 | 2018-11-07 | 董事备案 | 张俭;严曜;姚林龙;朱煜;朱彦斐;汤玉军;王静;林鸥;陈卫平 | 陈卫平;张俭;朱彦斐;朱煜;林鸥;汤玉军 |
5 | 2018-11-07 | 企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
6 | 2018-03-16 | 董事备案 | 王琦;朱彦斐;姚林龙;盛纪纲;严曜;王静;陶颖;张俭;林鸥 | 陈卫平;朱煜;张俭;严曜;朱彦斐;林鸥;王静;姚林龙;汤玉军 |
7 | 2018-03-16 | 投资人(股权)变更 | 上海外高桥造船有限公司;中国宝武钢铁集团有限公司;江南造船(集团)有限责任公司; | 江南造船(集团)有限责任公司;中国宝武钢铁集团有限公司; |
8 | 2018-03-16 | 章程备案 | 2018-02-11章程备案 | 2018-02-26章程备案 |
9 | 2018-03-16 | 监事备案 | 陈福明;赵春阳;陶颖;章伟平 | 朱大弟;赵春阳;章伟平 |
10 | 2018-02-22 | 法定代表人变更 | 王琦 | 林鸥 |
小程序
公众号
APP