序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘朝阳;2张义欣; | 1刘兴吉;2史继荣; |
2 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张义欣监事;2刘朝阳经理;3刘朝阳执行董事; | 1刘兴吉监事;2史继荣执行董事;3史继荣经理; |
3 | 2020-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘朝阳 | 史继荣 |
4 | 2019-07-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 钢材销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 办公用品销售;国内一般贸易;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);法律咨询 |
5 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李燕执行董事;2张义欣监事;3李燕经理; | 1张义欣监事;2刘朝阳经理;3刘朝阳执行董事; |
6 | 2016-10-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李燕 | 刘朝阳 |
7 | 2016-10-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李燕;2张义欣; | 1刘朝阳;2张义欣; |
8 | 2014-09-26 | 登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市沙河口区市场监督管理局 |
小程序
公众号
APP