序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-04 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹利群,陈四清*,陈怡芳,董阳,冯卫东,胡祖六,黄力,黄良波,梁定邦,廖林,卢永真,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,王景武,吴翔江,杨绍信,张杰,张炜,郑福清,郑国雨,瞿强 | 曹利群,陈德霖,陈四清*,陈怡芳,董阳,冯卫东,胡祖六,黄力,黄良波,梁定邦,廖林,刘澜飚,卢永真,沈思,王景武,吴翔江,杨绍信,张杰,郑国雨 |
2 | 2022-07-14 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹利群,陈四清*,陈怡芳,冯卫东,胡祖六,黄力,黄良波,梁定邦,廖林,卢永真,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,王景武,吴翔江,杨绍信,张炜,郑福清,瞿强 | 曹利群,陈四清*,陈怡芳,董阳,冯卫东,胡祖六,黄力,黄良波,梁定邦,廖林,卢永真,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,王景武,吴翔江,杨绍信,张杰,张炜,郑福清,郑国雨,瞿强 |
3 | 2022-01-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹利群,陈四清*,冯卫东,谷澍,胡祖六,黄力,梁定邦,廖林,卢永真,梅迎春,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,吴翔江,杨国中,杨绍信,张炜,郑福清,瞿强 | 曹利群,陈四清*,陈怡芳,冯卫东,胡祖六,黄力,黄良波,梁定邦,廖林,卢永真,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,王景武,吴翔江,杨绍信,张炜,郑福清,瞿强 |
4 | 2021-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈四清*,董轼,谷澍,胡浩,胡祖六,黄力,惠平,梁定邦,梅迎春,努特·韦林克,钱文挥,沈炳熙,沈思,谭炯,希拉·C·贝尔,杨绍信,叶东海,张炜,郑福清,瞿强 | 曹利群,陈四清*,冯卫东,谷澍,胡祖六,黄力,梁定邦,廖林,卢永真,梅迎春,努特·韦林克,沈炳熙,沈思,吴翔江,杨国中,杨绍信,张炜,郑福清,瞿强 |
5 | 2019-06-19 | 法定代表人 | 易会满 | 陈四清 |
6 | 2019-06-19 | 董事(理事)、经理、监事 | M.C.麦卡锡,程凤朝,董娟,费周林,傅仲君,葛蓉蓉,洪永森,柯清辉,梁定邦,钱文挥,汪小亚,王炽曦,王希全,衣锡群,易会满*,张红力,张炜,郑福清,钟嘉年,瞿强 | 陈四清*,董轼,谷澍,胡浩,胡祖六,黄力,惠平,梁定邦,梅迎春,努特·韦林克,钱文挥,沈炳熙,沈思,谭炯,希拉·C·贝尔,杨绍信,叶东海,张炜,郑福清,瞿强 |
7 | 2019-06-19 | 注册资本 | 34932123.46万 | 35640625.7089万 |
小程序
公众号
APP